Hanes ariannol RISING STARS THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 1150783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.65k £10.31k £16.06k £22.47k £30.38k
Cyfanswm gwariant £12.38k £14.77k £18.43k £26.22k £26.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A