Hanes ariannol HAMMERSMITH AND FULHAM MENCAP

Rhif yr elusen: 1150840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.15m £806.52k £969.92k £1.22m £1.30m
Cyfanswm gwariant £1.25m £908.67k £814.15k £976.43k £1.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £648.32k £340.18k £219.43k £592.76k £774.32k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £168.77k £241.25k £164.21k £222.00k £180.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.64k £6.70k £1.57k £4.35k £1.68k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.15m £799.82k £968.35k £1.21m £1.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £539 £1.03k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.25m £908.67k £814.15k £976.43k £1.23m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.40k £5.40k £0 £6.96k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £5.76k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0