Ymddiriedolwyr GAY-GLOS

Rhif yr elusen: 1149572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michelle Vaughan Cadeirydd 11 August 2024
Dim ar gofnod
Hugo Forrester Ymddiriedolwr 15 December 2024
Dim ar gofnod
Jordan Hailwood Ymddiriedolwr 19 November 2023
Dim ar gofnod
Rebekah Hoyland Ymddiriedolwr 17 September 2023
Dim ar gofnod
Tina Wathern MA Ymddiriedolwr 18 September 2022
Dim ar gofnod
Mx Viljo George Rafiq Wilding JP Ymddiriedolwr 18 September 2022
Dim ar gofnod