Hanes ariannol BISON IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1149297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.14m | £1.52m | £6.06m | £11.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34m | £2.14m | £1.52m | £4.54m | £8.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.00k | £108.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £250.49k | £108.02k | £10.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.31m | £2.10m | £1.24m | £5.88m | £11.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £35.86k | £43.73k | £25.14k | £70.57k | £131.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £2.14m | £1.52m | £4.54m | £8.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.04k | £2.92k | £27.33k | £40.26k | £92.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.