Hanes ariannol Brave Futures

Rhif yr elusen: 1149347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £539.08k £653.78k £558.23k £622.35k £739.86k
Cyfanswm gwariant £497.91k £463.37k £575.84k £642.63k £789.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £238.86k £260.00k £283.46k £334.70k £415.31k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.60k £60.04k £10.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £285.15k £343.78k £207.57k £267.42k £318.71k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £253.56k £309.90k £350.63k £353.45k £415.31k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £374 £107 £36 £1.47k £5.83k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £428.81k £402.96k £505.62k £557.08k £702.33k
Gwariant - Ar godi arian £69.10k £60.41k £70.22k £85.55k £86.73k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £2.82k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0