Ymddiriedolwyr Brave Futures
Rhif yr elusen: 1149347

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Ahluwalia | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Sharon Brown | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Jessica Bettis | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
STEPHEN DEREK FLORY | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Kesha Allen | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Emma Clifton | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Evril Silver | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Keri Symonds | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Oliver Gravell | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.