NEXT STEPS MENTAL HEALTH RESOURCE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Next Steps supports people with mental health problems in Ryedale, North Yorkshire, by providing a drop in centre, activities and outreach projects. Next Steps is governed by Trustees, which includes local professionals and service users. Our objectives are to provide emotional support, information, guidance, sign posting, rehabilitative activities and training opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,869 o 1 gontract(au) llywodraeth a £36,020 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090367 NEXT STEPS
- 27 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- NEXT STEPS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GEORGE EVANS | Cadeirydd | 12 November 2012 |
|
|
||||||||||
Anna Guest | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||||||||
Linda Shipley | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||||||||
John Mackenzie | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||||||||
Joesph Wade | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||||||
David Standring Marston | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||||||
Linda Parker | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||||||||
alistair Duncan | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||||||||
DAVID BREWSTER | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|||||||||||
DINAH ELIZABETH KEAL | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £238.94k | £208.31k | £243.74k | £223.01k | £290.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.47k | £153.99k | £159.32k | £209.77k | £265.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £31.50k | N/A | £21.00k | £31.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.02k | £11.59k | £63.42k | £31.01k | £36.02k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT OF PEOPLE WITHIN RYEDALE, NORTH YORKSHIRE WHO HAVE OR HAVE PREVIOUSLY EXPERIENCED MENTAL HEALTH ISSUES AND CARERS AND FAMILIES OF SUCH PERSONS, IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY THE PROVISION OF RESOURCE CENTRES OFFERING ASSISTANCE, SUPPORT AND INFORMATION TO SUCH PERSONS OR BY OUTREACH PROJECTS AND ACTIVITIES. TO PROVIDE EMOTIONAL SUPPORT, INFORMATION, GUIDANCE, SIGN-POSTING AND REHABILITATION ACTIVITIES TO ENCOURAGE MENTAL AND PHYSICAL WELLBEING AND TRAINING OPPORTUNITIES TO THOSE PEOPLE WITH MENTAL HEALTH ISSUES AND THEIR CARERS AND FAMILIES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Next Steps
7 Church Street
Norton
MALTON
YO17 9HP
- Ffôn:
- 01653690854
- E-bost:
- post@nextstepsryedale.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window