THE BUTTERFLY AVM CHARITY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's object is to raise funds for specific research into peripheral, brain and extremity Arteriovenous Malformations (AVM's). The charity aims to both improve existing treatments for AVM's and find a cure while also raising awareness about AVM's and provide support to AVM sufferers and their families. Additionally the charity is committed to inform AVM sufferers of new treatment options.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Enfield
Llywodraethu
- 02 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- THE BUTTERFLY NETWORK (UK) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGE CHRISTOU | Cadeirydd | 10 September 2012 |
|
|
||||
KYRIACOS PERIFIMOU | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
||||
GEORGE GEORGIOU | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.25k | £49.86k | £23.74k | £114.11k | £177.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.87k | £41.63k | £42.29k | £93.00k | £123.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/09/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH OF PEOPLE SUFFERING FROM ARTERIOVENOUS MALFORMATION (AVMS) OR SIMILAR ILLNESSES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ADVANCING EDUCATION AND PROVIDING INFORMATION ABOUT AVMS AND THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF AVMS OR SIMILAR ILLNESSES PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE PUBLISHED OR OTHERWISE DISSEMINATED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3a Station Road
London
N21 3SB
- Ffôn:
- 02088037700
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window