SPONSORING ACADEMIC AND MEDICAL ACCESS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports children and families in The Gambia, West Africa. We provide access to education through sponsorship at nursery or school and provide access to medication and healthcare. We provide clothing and food items for children and families in The Gambia alongside supporting family members getting into employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Y Gambia
Llywodraethu
- 18 Medi 2012: Cofrestrwyd
- S.A.A.M.A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miss Kate Elizabeth | Cadeirydd | 07 June 2017 |
|
|
||||
Tracy Roughley | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Kathryn Ann Murphy | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
ANGELA MARY CARTER | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.81k | £11.06k | £15.01k | £12.64k | £13.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.88k | £11.25k | £15.02k | £13.45k | £12.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 AUG 2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF GAMBIAN CHILDREN BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AND EQUIPMENT FOR THEIR USE AT SCHOOL INCLUDING THE PROVISION OF FUNDS FOR THE CONSTRUCTION & IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL FACILITIES. TO ADVANCE ACCESS TO ESSENTIAL HEALTHCARE OF GAMBIANS BY PROVISION OF ANNUAL HEALTH CHECKS AND EMERGENCY TREATMENT FUND IN LOCALISED AREAS. THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT IN YOUNG GAMBIANS IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT THROUGH EDUCATION, START UP FUNDS AND TRAINING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Childwall Park Avenue
Childwall
LIVERPOOL
L16 0JG
- Ffôn:
- 01517222791
- E-bost:
- saamainthegambia@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window