Hanes ariannol HOPEWORX
Rhif yr elusen: 1151572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.86k | £196.40k | £238.63k | £339.35k | £369.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.30k | £196.08k | £184.45k | £290.41k | £323.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £164.83k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.20k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.