KURDISH COUNCIL OF IMAMS & PREACHERS IN BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
culture selebration,giving advice to the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 February 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Manceinion
- Dinas Peterborough
- Dinas Portsmouth
- Gateshead
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIN KHEDER | Cadeirydd | 05 November 2012 |
|
|||||
ABDULLBASIT ABDULLAH | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
IBRAHIM HAMASALIH | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
||||
LASHKAR CHUSTI | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
||||
ABDULQADIR MUHAMMED ABDULQAIR | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/02/2019 | 04/02/2020 | 04/02/2021 | 04/02/2022 | 04/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £800 | £100 | £150 | £100 | £100 | |
|
Cyfanswm gwariant | £600 | £100 | £150 | £100 | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 150 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 04 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 150 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 04 Chwefror 2023 | 18 Hydref 2024 | 319 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Chwefror 2022 | 18 Hydref 2024 | 684 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Chwefror 2021 | 18 Hydref 2024 | 1049 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Chwefror 2020 | 18 Hydref 2024 | 1414 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/03/2011 AS AMENDED ON 11/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT THE PUBLIC WITHOUT DISTINCTION OF SEX,SEXUAL ORIENTATION,RACE OR OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID PUBLIC AND THE LOCAL AUTHORITIES,VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PUBLIC.TO ADVANCE ISLAMIC EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT.THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:(FOR EXAMPLE)(A)PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS;(B)ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS;(C)WORKING TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BM KCIPB
LONDON
WC1N 3XX
- Ffôn:
- 07930600629
- E-bost:
- anjuman1@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window