PBIC LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PBIC provides a multilingual services including career advice, general advice, ESOL, Employability Skills courses. As part of our support to help migrant workers integrate into British society we organize social events, workshops and forums. We offer and encourage volunteering opportunities.We work with partners aiming to inform local and national strategies in relation to migrants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£726,469
Roddion a chymynroddion | £177 | |
Weithgareddau elusennol | £724.36k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.93k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£535,943
Codi arian | £2.53k | |
Weithgareddau elusennol | £533.41k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £241,916 o 2 gontract(au) llywodraeth a £239,531 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.53k | |
Gwariant elusennol | £533.41k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £190.53k |
Pobl

15 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Luton
- Milton Keynes
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- PBIC LTD, OSRODEK INTEGRACJI POLSKO BRYTYJSKIEJ (Enw gwaith)
- POLISH BRITISH INTEGRATION CENTRE LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Rees | Cadeirydd | 29 September 2019 |
|
|||||
Thomas Charles Leydon | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Moritz Lank | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Gordon James | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Sandra Turner | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Gemma Chiarini | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||
MONIKA BEATA FRAK | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £408.49k | £501.87k | £491.16k | £674.96k | £726.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.11k | £418.18k | £460.79k | £595.77k | £535.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £255.14k | £286.61k | £172.86k | £261.45k | £241.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £152.01k | £216.69k | £239.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £501.87k | N/A | £5.39k | £177 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £104 | £1.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £669.47k | £724.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £418.18k | N/A | £591.59k | £533.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £4.19k | £2.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £3.07k | £3.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | N/A | £0 | £2.40k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £269.20k | N/A | £456.10k | £679.20k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £10.28k | N/A | £87.63k | £122.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 JUN 2008 as amended on 12 Sep 2020 as amended on 06 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
(a) the prevention or relief of poverty of those migrants in need who primarily, but not exclusively, originate from the Central and Eastern European countries, within Bedfordshire by providing services in interpreting, translating, advice and advocacy (on health, housing, employment, education, career development and other relevant categories); (b) for the public benefit to promote the education (including social and physical training) of migrants in need who primarily, but not exclusively, originate from the Central and Eastern European countries, within Bedfordshire in such ways as the Charity trustees think fit, including: (i) education and training in the English language and British culture; (ii) providing their education (including the study of language, history or other subjects), in furtherance of their education or to prepare for entry to any occupation, trade or profession on leaving any educational establishment; (c) the promotion of social inclusion for the public benefit among migrants in need who primarily, but not exclusively, originate from the Central and Eastern European countries, within Bedfordshire who are socially excluded on the grounds of their social and economic position, by providing: (i) education and training in the English language and in vocational skills; (ii) social and recreational facilities and events involving the local community; and (iii) advice on and support in understanding the social and legal framework of the United Kingdom; (d) for the public benefit to educate and promote the Polish culture and heritage to the wider British Society.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
90 - 92 Bromham Road
Bedford
MK40 2QH
- Ffôn:
- 01234328100
- E-bost:
- info@pbic.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window