MUSLIM WELFARE TRUST

Rhif yr elusen: 1149188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Establish a mosque for worship for Muslims and Madrassah teaching Islamic education to children. the charity will relieve the financial hardship in countries as Somalia, Tanzania, Kenya, Uganda by providing Food and water, Education, Healthcare, ang Livelihoods.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2024

Cyfanswm incwm: £4,900
Cyfanswm gwariant: £4,900

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton
  • Llundain Fwyaf
  • Cenia
  • Somalia
  • Tanzania
  • Uganda

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Hydref 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • TAWHIYD COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Saleh Ally Cadeirydd 01 October 2012
Dim ar gofnod
ABDUL NAKEEB Ymddiriedolwr 20 March 2013
Dim ar gofnod
MOHAMMED ABDILLAHI Ymddiriedolwr 28 February 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/10/2020 30/10/2021 30/10/2022 30/10/2023 30/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.00k £46.89k £19.00k £17.00k £4.90k
Cyfanswm gwariant £16.80k £46.96k £18.70k £17.30k £4.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Hydref 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Hydref 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Hydref 2023 26 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Hydref 2022 24 Ebrill 2024 238 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Hydref 2021 15 Medi 2022 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Hydref 2021 15 Medi 2022 16 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Hydref 2020 08 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Hydref 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
22 Crane Walk
Northampton
NN3 8YE
Ffôn:
07453757566