Hanes ariannol AEROBILITY

Rhif yr elusen: 1149629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £579.59k £1.25m £611.32k £932.26k £849.66k
Cyfanswm gwariant £671.57k £467.46k £547.46k £742.15k £1.37m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £745.00k N/A £297.90k £62.21k
Incwm o roddion a chymynroddion £229.44k £985.69k £202.53k £560.48k £498.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £185.29k £167.76k £266.34k £241.50k £223.18k
Incwm - Weithgareddau elusennol £142.96k £49.59k £73.26k £107.45k £113.25k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £191 £9.04k £12.14k £22.30k £14.68k
Incwm - Arall £21.72k £35.07k £57.05k £525 £0
Incwm - Cymynroddion £12.82k £5.00k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £480.88k £290.39k £316.15k £440.31k £532.83k
Gwariant - Ar godi arian £190.69k £177.07k £231.32k £301.84k £433.22k
Gwariant - Llywodraethu £465 £4.98k £2.18k £46.57k £39.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £407.80k