Ymddiriedolwyr AEROBILITY
Rhif yr elusen: 1149629

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHONA ANNE BOWMAN | Cadeirydd | 08 October 2012 |
|
|
||||
Benjamin Chad Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Christian Fahey | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Fleur Cox | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Jameson Robert Mark Smith | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Neil John Tucker | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Simon Morgan Warr | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
Allister Huw Bridger | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||
Paul Winstanley | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||
JON WINDOVER | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.