ST THOMAS' LYDIATE PCC

Rhif yr elusen: 1149840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (88 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Thomas' Church proclaiming the good news of Jesus Christ by witness and example to the whole community of Lydiate and Downholland. It has been a busy year, however on the whole the PCC is pleased with it's achievements against the objectives as set out in the Annual Report (Page 4).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £94,418
Cyfanswm gwariant: £91,558

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Susan Douglas Salt Cadeirydd 15 February 2023
Dim ar gofnod
Lance Owen Grundy MBE Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Joan Barbara Rainford Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Joan Angela Cook Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Kenneth John Fleming Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Carly Maria Michelle Cleator Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
JOANNE JAMIE BERNADETTE ROWE Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod
WENDY FREDA KELLY Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod
JEAN ANNE CROPPER Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod
MRS VAL BLAKEMORE RN/RM Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod
CAROL HAZEL SIBBRING Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod
VERA AINSWORTH Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod
MRS DEBRA WALKER Ymddiriedolwr 23 October 2012
TSEDAQAH HOUSE, LIVERPOOL
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID FRANCIS WALKER Ymddiriedolwr 23 October 2012
TSEDAQAH HOUSE, LIVERPOOL
Derbyniwyd: Ar amser
ELERI JANE JONES Ymddiriedolwr 23 October 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.25k £89.52k £70.80k £85.42k £94.42k
Cyfanswm gwariant £97.32k £126.33k £84.90k £75.72k £91.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Ionawr 2025 88 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Ionawr 2025 88 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. THOMAS VICARAGE
CHURCH LANE
LYDIATE
LIVERPOOL
L31 4HL
Ffôn:
01515260512
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael