ymddiriedolwyr THE SHEILING SPECIAL EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1149264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR J FREEMAN | Cadeirydd | 05 October 2012 |
|
|
||||
David Ronald Kent Lincoln | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Vanda North | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Alice Copp | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Joan Dampney | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
David Keeton | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
JANET KENWARD BSC PGCE | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
|
||||
MR J PYZER | Ymddiriedolwr | 02 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.