PAWPRINTS DOG RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All of the dogs in our care have been rescued from local pounds and undergo assessment prior to rehoming. All dogs are vaccinated, microchipped, wormed, flead and neutered. We also assist Social Services in our local area when a dog must be rehomed due to illness or because owner is deceased. We also offer help to local vets where stray dogs have been injured or are sick.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 26 Hydref 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190250 PAWPRINTS DOG RESCUE
- 23 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- 26 Hydref 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.41k | £167.24k | £190.46k | £190.23k | £198.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.09k | £121.00k | £131.64k | £132.61k | £183.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £971 | £25.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2018 | 11 Medi 2019 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2018 | 11 Medi 2019 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2017 | 31 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2017 | 31 Awst 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24/09/2012
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS. 2) TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window