WESTON PLANET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF THE PUBLIC IN WESTON-SUPER-MARE AND THE SURROUNDING AREA (THE "AREA OF BENEFIT") IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING EDUCATION, TRAINING AND SUPPORT FOR GPS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS; AND (B) PROMOTING AND IMPROVING COLLABORATION AND TEAM BUILDING WITHIN THE LOCAL HEALTH COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Mai 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Doyle | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Julie Clayton | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Peter Lee | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|||||
Dr Joanne Morse | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Dr Ozlem Cilasun | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Dr Christopher Chubb | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Dr Michael Pimm | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Dr Jessica Haley | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
||||
Dr Penny Edrich | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Dr Katharine Beaumont MA BM BCH | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Dr Peter Maksimczyk | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Dr KEVIN HAGGERTY | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
DR STEVEN CHRISTIAN PEARSE-DANKER | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.63k | £15.01k | £3.99k | £19.63k | £29.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.81k | £15.01k | £3.99k | £26.49k | £26.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 03 Ebrill 2021 | 307 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 03 Ebrill 2021 | 307 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/11/2012 AS AMENDED ON 20/02/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF THE PUBLIC IN WESTON-SUPER-MARE AND THE SURROUNDING AREA (THE "AREA OF BENEFIT") IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING EDUCATION, TRAINING AND SUPPORT FOR GPS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS; AND (B) PROMOTING AND IMPROVING COLLABORATION AND TEAM BUILDING WITHIN THE LOCAL HEALTH COMMUNITY WITH THE AIM OF IMPROVING THE QUALITY OF HEALTH CARE DELIVERED IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Milton Surgery
232-234 Milton Road
Weston-super-Mare
BS22 8AG
- Ffôn:
- 01934249554
- E-bost:
- julie.clayton3@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window