ymddiriedolwyr WESTON PLANET
Rhif yr elusen: 1156960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Doyle | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Julie Clayton | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Peter Lee | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|||||
Dr Joanne Morse | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Dr Ozlem Cilasun | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Dr Christopher Chubb | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Dr Michael Pimm | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Dr Jessica Haley | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
||||
Dr Penny Edrich | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Dr Katharine Beaumont MA BM BCH | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Dr Peter Maksimczyk | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Dr KEVIN HAGGERTY | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
DR STEVEN CHRISTIAN PEARSE-DANKER | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.