Hanes ariannol CATKINS PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1150423
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £53.95k £63.57k £47.17k £68.83k £69.86k
Cyfanswm gwariant £47.14k £57.81k £58.49k £18.19k £59.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £44.25k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A