CENTREPEACE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CentrePeace has established a drop-in community support centre that promotes community cohesion and wellbeing through connecting people with services, resources and social networks in their own community. CentrePeace offers a range of free services, from counselling and support groups to skills and craft workshops. The premises includes a charity shop and cafe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Torbay
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey White | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|||||
Darren Michael Mulhall | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Pamela Harvey | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Linda Helen Gillespie | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|
||||
LISA ANN EMBERSON | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
Teresa Jane Emberson | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.01k | £107.63k | £105.70k | £127.78k | £158.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.59k | £109.28k | £96.29k | £141.62k | £162.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £14.07k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG PEOPLE RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN PAIGNTON AND THE NEIGHBOURHOOD. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF PAIGNTON AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Centrepeace
56 Palace Avenue
Paignton
TQ3 3HF
- Ffôn:
- 01803550720
- E-bost:
- info@centrepeace.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window