Hanes ariannol UMBRELLA DERBY & DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1150203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £869.49k | £778.18k | £832.87k | £716.47k | £742.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £776.57k | £794.97k | £673.92k | £781.01k | £769.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £146.26k | £62.31k | £40.82k | £371.72k | £433.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £142.88k | N/A | £16.42k | £9.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.76k | £62.09k | £37.74k | £44.59k | £41.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.72k | £15.41k | £4.96k | £31.79k | £36.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.41k | £698.93k | £707.99k | £637.53k | £661.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.59k | £1.75k | £712 | £425 | £2.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £72.47k | £2.14k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £94.03k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £776.57k | £794.97k | £673.92k | £781.01k | £769.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.02k | £15.00k | £15.50k | £0 | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.