Hanes ariannol THE FUNDING EXCHANGE

Rhif yr elusen: 1151352
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k £9.04k £9.32k £7.20k £30.91k
Cyfanswm gwariant £4.00k £4.01k £3.71k £8.40k £29.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0