ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF HOLY TRINITY EXETER
Rhif yr elusen: 1149175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV'D JONNY ELVIN | Cadeirydd | 01 October 2012 |
|
|
||||
Nathan Miles Eric Upchurch | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Naomi Claire Chapman | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Stephanie Helen Macleod | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Paul Johnson | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Joanne Mary Brown | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Jon Paul Hedge | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Ruth Maxwell | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Dr CLAIRE FRANCESCA CLODE | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
IAN EDWARD POWELL | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|||||
Karen Silcox | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.