Hanes ariannol DONMENTIA

Rhif yr elusen: 1152207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023 01/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.48k £21.56k £34.41k £36.90k £23.57k
Cyfanswm gwariant £13.57k £13.13k £62.31k £32.56k £29.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £117 N/A N/A N/A