SHAKESPEARE LIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the dramatic arts for the public benefit by producing high quality productions of plays from the Jacobean period and to advance education in all aspects of the performing arts,in particular but not exclusively for young people. Currently ,once a year, for one week we perform an outdoor production of Shakespeare at Lackham House Lacock Wiltshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swindon
- Swydd Warwig
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Horrex | Cadeirydd | 03 December 2022 |
|
|
||||
Marguerite Wilson | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Cork | Ymddiriedolwr | 07 December 2019 |
|
|||||
Kerensa McCondach | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Isabel Hume | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Jude Bucklow | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Jeremy Fowlds | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||
GRAHAM FORESTER-PATON | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
||||
GILL MORRELL | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|||||
DAVID JOHN MORRELL | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|
||||
PENNY CLEGG | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.75k | £28.70k | £27.54k | £31.20k | £24.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.01k | £25.05k | £26.42k | £27.50k | £29.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 15 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 15 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/04/2012 AS AMENDED ON 23/06/2013 AS AMENDED ON 07/12/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DRAMATIC ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PRODUCING HIGH QUALITY PRODUCTIONS OF PLAYS FROM THE ELIZABETHAN AND JACOBEAN PERIOD AND TO ADVANCE EDUCATION IN ALL ASPECTS OF THE PERFORMING ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR YOUNG PEOPLE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
80 WINSLEY HILL
LIMPLEY STOKE
BATH
BA2 7FA
- Ffôn:
- 07788842204
- E-bost:
- shakespearelive@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window