Ymddiriedolwyr WEM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1149374

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Philip Godfrey Burley | Cadeirydd | 01 March 2022 |
|
|
||||
Benjamin Thomas Townsend | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Timothy William Whitaker Towers | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Roger Michael Howarth | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Lyn Towers | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
JOHN PAUL TOWERS | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Robin John Townsend | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Patricia Dakin | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Jonathan Michael Berry | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.