Hanes ariannol ARMY RUGBY UNION TRUST
Rhif yr elusen: 1149105
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £1.40m | £401.42k | £127.68k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.23m | £465.79k | £198.40k | £795.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £353.22k | £320.09k | N/A | N/A | £224.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £76.45k | £54.53k | N/A | N/A | £21.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £911.43k | £1.02m | N/A | N/A | £878.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.45k | £4.73k | N/A | N/A | £2.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.12m | N/A | N/A | £677.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.77k | £109.03k | N/A | N/A | £118.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £121.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £214.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.