Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL FOR THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SPROWSTON WITH BEESTON ST ANDREW
Rhif yr elusen: 1149140

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Anne Jermy | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Toni Sheila Morina | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Keith Hider | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Michelle Dawn Goulding | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Jane Lesley Jackson S.R.N. | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Penelope Susan Rennie | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Cole | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Derek James Robinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
SUSAN ELLINGHAM | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Mary Susan Carpenter | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
||||
REV DEAN AKRILL BA | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
ROBERT FRANCIS HUNTLY | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
STEPHANIE MARY GRAND | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
SHEILA PHYLLIS TUFFIELD | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.