MACDONALD UK OBSTETRIC MEDICINE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of medical, midwiery and scientific personel with regardto medical problems in pregnancy. Promotion of healthyoutcomes for all pregnant women with medical disorders
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Hydref 2013: Cofrestrwyd
- MOMS (Enw gwaith)
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paarul Prinja | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Dr Charlotte Frise | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Dr Lucy Mackillop | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.77k | £14.82k | £18.44k | £14.26k | £47.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.83k | £3.33k | £6.02k | £20.87k | £26.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 07 Tachwedd 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 281 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Mawrth 2022 | 242 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 09 Awst 2020 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 SEP 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE SOCIETY IS ESTABLISHED ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO PROMOTING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE THE EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS, THOSE IN TRAINING TO BECOME HEALTHCARE PROFESSIONALS AND SCIENTISTS WORKING IN THE FIELD OF OBSTETRIC MEDICINE IN THE FOLLOWING WAYS: 2.1 PROVIDING A NATIONAL FORUM FOR DOCTORS INVOLVED IN THE CARE OF MEDICAL PROBLEMS DURING PREGNANCY TO PRESENT CLINICAL AND BASIC SCIENCE RESEARCH FOR DISCUSSION AND CRITICAL EVALUATION; 2.2 PROVIDING A NATIONAL FORUM FOR ACADEMIC INTERACTION BETWEEN, OBSTETRICIANS, PHYSICIANS, SCIENTISTS, ANAESTHETISTS, AND OTHER RELATED PROFESSIONALS; 2.3 PROMOTING RESEARCH INTERESTS IN OBSTETRIC MEDICINE AND COLLABORATIVE RESEARCH ACTIVITY; 2.4 PROMOTING THE DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR TRAINING OBSETETRICIANS AND PHYSICIANS IN MEDICAL COMPLICATIONS OF PREGNANCY; 2.5 PROMOTING EDUCATIONAL PROGRAMS TO FURTHER NATIONAL AND REGIONAL EXPERTISE IN THE AREA OF MEDICAL PROBLEMS IN PREGNANCY; 2.6 ENCOURAGING OBSTETRIC MEDICINE CURRICULUM DEVELOPMENT AT UNDERGRADUATE, GRADUATE AND POST-GRADUATE LEVELS; 2.7 FOSTERING THE CREATION OF CRITERIA FOR THE RECOGNITION OF SPECIAL COMPETENCE IN THE AREA OF OBSTETRIC MEDICINE; PROVIDED THAT THE SOCIETY SHALL ENSURE THAT THE USEFUL RESULTS OF ANY RESEARCH THAT IT HAS FACILITATED OR FUNDED SHALL BE PUBLISHED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Women's Centre
John Radcliffe Hospital
Headington
Oxford
Oxfordshire
OX3 9DU
- Ffôn:
- 07825517546
- E-bost:
- Lucy.Mackillop@ouh.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window