ymddiriedolwyr STANDWITHUS UK
Rhif yr elusen: 1151329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOY WOLFE MBE | Cadeirydd | 30 October 2012 |
|
|||||
Rene Maxine Anisfeld | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Neil Lyndon Marc Blair | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Lana Saffrin Betesh | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Edward Bloom | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Lady Hazel Cosgrove | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Perry Leslie Cash | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
Loretta Cash | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.