Hanes ariannol HAREHILLS LANE BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1149238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £101.45k £74.37k £89.76k £122.03k £282.63k
Cyfanswm gwariant £97.49k £90.08k £87.29k £84.98k £95.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £9.60k