CHEBSEY PARISH HALL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a public facility where the local community can come together regardless of age, gender or social economic status.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- CHEBSEY VILLAGE HALL LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBECCA CLAIRE DOBSON | Cadeirydd | 30 January 2019 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH EDGE | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Peter Matthew Dobson | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
BRENDA HUBER | Ymddiriedolwr | 10 November 2013 |
|
|
||||
RODNEY BRYAN GOLDTHORPE | Ymddiriedolwr | 30 September 2012 |
|
|
||||
ROGER MICHAEL CARR | Ymddiriedolwr | 30 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.60k | £11.33k | £29.17k | £5.25k | £2.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94k | £1.46k | £3.19k | £9.16k | £9.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £29.08k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 03 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 03 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 24 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 JUN 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/11/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/03/2015
Gwrthrychau elusennol
(I)TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CHEBSEY WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; AND(II)TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A VILLAGE HALL AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME(WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR PERSON OR BODY)IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
CHEBSEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tinkers Butt
Park Lane
Chebsey
Stafford
Staffs
ST21 6JU
- Ffôn:
- 07855821493
- E-bost:
- chebseyparishhall@gmail.com
- Gwefan:
-
chebseyparishhall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window