ymddiriedolwyr BROADGATE NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1149553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Jones | Cadeirydd | 31 October 2012 |
|
|
||||
Beverley Corrigan | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Beverley Jayne Hannigan | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
MINISTER LYNETTE COULSTON | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
SUSANNAH COX | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
||||
Nicole Kincade | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
DENISE ANN McNULTY | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
||||
Scott Lornie | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
MICHAEL PRENTICE | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
RITA BARBARA JONES | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
PATRICIA PRENTICE | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
AMANDA TURNER | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.