Ymddiriedolwyr GUBA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1149303

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKOSUA AMOATENG MBE | Cadeirydd | 01 October 2012 |
|
|
||||
Irene Boham Alomenu | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Penelope Ephson-Clarke | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Julia Hulme | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
YVONNE ABBA-OPOKU ACG | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
VIVIAN KARIKARI-ABABIO | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
VESTA BOATENG | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.