WOLVERHAMPTON FOODBANK LTD.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A CHRISTIAN COMMUNITY PROJECT, MAINLY SUPPORTING RESIDENTS OF THE CITY OF WOLVERHAMPTON,PLUS OTHER AREAS.WE DELIVER FREE FOOD PARCELS,TOILETRIES,HOUSEHOLD SUPPLIES,& OTHER ITEMS WHEN AVAILABLE TO FAMILIES/SINGLE PEOPLE IN SEVERE FINANCIAL DIFFICULTIES.WE AIM TO PROVIDE 3 DAYS OF NON-PERISHABLE FOOD TO ALL IN THE HOUSEHOLD.WE PARTNER WITH STATUTORY/VOLUNTARY AGENCIES WHO ASSESS/REFER THOSE IN NEED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136874 WOLVERHAMPTON FOODBANK
- 23 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- THE WELL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIM ASHFIELD | Cadeirydd | 03 October 2012 |
|
|
||||
Yvonne Ramsey | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
CATH PRICE | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.45k | £206.42k | £156.87k | £163.18k | £223.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.51k | £166.10k | £198.74k | £231.04k | £225.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.52k | £31.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/02/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE PERSONS IN THE CITY OF WOLVERHAMPTON AND SURROUNDING AREAS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS ("BENEFICIARIES") IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE AND ARE CONSISTENT WITH SHOWING CHRISTIAN COMPASSION. 2. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO PROVIDE FREE OF CHARGE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, EMERGENCY FOOD PARCELS TO BENEFICIARIES REFERRED BY PARTNER CHARITIES OR HEALTH OR SOCIAL SERVICES OR SIMILAR PUBLIC BODIES. 3. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO PROVIDE SUCH OTHER SUPPORT TO BENEFICIARIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CLOTHING OR HOUSEHOLD ITEMS, COUNSELLING OR ADVICE, AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE AND CONSISTENT WITH SHOWING CHRISTIAN COMPASSION. 4. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO PROMOTE THE NEEDS OF BENEFICIARIES AND TO SOLICIT FUNDS AND DONATIONS OR SUPPLIES OF APPROPRIATE ITEMS FOR FOOD PARCELS. 5. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO ASSIST AND ADVISE ANY OTHER CHARITY OR BODY INTENDING TO SEEK CHARITABLE STATUS WITH SUBSTANTIALLY SIMILAR OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Well
Unit 13
Wulfrun Trading Estate
Stafford Road
Wolverhampton
WV10 6HH
- Ffôn:
- 01902256523
- E-bost:
- info@thewellwolverhampton.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window