ABBOTS LANGLEY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bringing live music to area in which Abbots Langley Orchestra operates under the aegis of a professional conductor and using mainly professional soloists to give audience best experience. To give orchestra members opportunity of playing solo in concertos. Short talks on structure and context given before each piece. ALO expands its repertoire by undertaking contemporary or rarely performed works
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- ALO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Mark Sofair | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Helen Diane Simon | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
DR VIJITA NIKAPOTA | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|||||
LYNNE WATKINS | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | 30/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.81k | £3.27k | £7.22k | £9.90k | £9.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.11k | £4.00k | £7.94k | £8.10k | £9.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 18 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MAY 2007 AS AMENDED ON 04/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE: 1. TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS; 2. TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT BUT IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Liverpool Road
WATFORD
WD18 0DW
- Ffôn:
- 07941206268
- E-bost:
- NELLSIMON1685@HOTMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window