MACCLESFIELD BARNABY FESTIVAL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity organises the annual Barnaby festival in Macclesfield which entails the provision of public events , including performances, exhibitions , workshops, talks and such other means as the trustees may decide
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
77 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Todd | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Anna Lomas | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Emily Marsden | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
NIgel Bradley | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/09/2019 | 29/09/2020 | 29/09/2021 | 29/09/2022 | 29/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.70k | £107.50k | £39.81k | £14.83k | £16.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.30k | £63.02k | £80.42k | £13.03k | £24.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.50k | £10.00k | £26.50k | £14.32k | £16.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2023 | 12 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2022 | 25 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Medi 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/03/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/02/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS, SCIENCES AND THE HISTORY AND HERITAGE OF MACCLESFIELD BY THE PROVISION OF PUBLIC EVENTS, INCLUDING PERFORMANCES, EXHIBITIONS, WORKSHOPS, TALKS AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Maes buddion
CHESHIRE EAST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Waters Green House
Sunderland Street
Macclesfield
SK11 6LF
- Ffôn:
- 08458620015
- E-bost:
- mail@barnabyfestival.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window