Hanes ariannol PORTCHESTER COMMUNITY CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1150814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £175.93k £132.28k £143.98k £154.97k £170.32k
Cyfanswm gwariant £204.91k £136.71k £149.13k £169.22k £169.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £55.05k £37.97k £4.00k £9.60k