HODAN SOMALI COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
? drop in advice and information service ? outreach advice, advocacy and information service ?Steps into employment project ? Health empowerment and engagement club for women ? networking and learning sessions ? Elders support programme ? Participation in local voluntary and statutory sector fora and consultations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,550 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brent
- Camden
- Dinas Westminster
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Hillingdon
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1118588 HODAN SOMALI COMMMUNITY
- 07 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahdi Abdillahi Ali | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Kaltun Ahmed | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Shukri Hassan | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Priscilla Hon | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Jama Sahra | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.04k | £150.10k | £139.94k | £117.04k | £158.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.06k | £92.32k | £116.65k | £110.65k | £141.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.24k | £22.68k | £11.34k | £32.51k | £21.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/08/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE SOMALI COMMUNITY LIVING AND/OR WORKING IN KENSINGTON AND CHELSEA AND THE SURROUNDING BOROUGHS IN PARTICULAR TO RELIEVE POVERTY, ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HODAN SOMALI COMMUNITY
CANALSIDE HOUSE
383 LADBROKE GROVE
LONDON
W10 5AA
- Ffôn:
- 02089605813
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window