THE ASSOCIATION OF WOODTURNERS OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is membership organisation, with aims to promote the craft of woodturning, to raise appreciation of the creativity, skill and heritage of woodturning. The charity also aims to advance the education of the public in the craft and skill.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- AWGB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Ian Peers | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
John Montgomery | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Chris Parker | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Eddie Elliott | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Steven James Gordon | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Barrie Fisher | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Sheila Hughes | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Michael Barry Wilson | Ymddiriedolwr | 20 October 2024 |
|
|
||||
Rev George Hutchinson Rogers | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Dr Masuma Rahim | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Josephine Anne Whitaker | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Bryan Patrick Milham | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
John Henry Peachey | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Jeffrey John Belcher | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.25k | £99.11k | £68.20k | £74.13k | £72.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.28k | £76.80k | £81.85k | £86.52k | £82.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/12/2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE CRAFT OF WOODTURNING FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN DOING SO RAISE APPRECIATION OF THE CREATIVITY, SKILL AND HERITAGE OF WOODTURNING 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CRAFT AND SKILL OF WOODTURNING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
121 St. Georges Avenue
Westhoughton
BOLTON
BL5 2EZ
- Ffôn:
- 07802916967
- E-bost:
- chairman@awgb.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window