ORDER OF SAINT LAZARUS, GRAND PRIORY OF GREAT BRITAIN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1150392
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 467 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objectives are: Relief of persons suffering from Hansens Disease (leprosy) Relief of the poor and most disadvantaged Support of Hospices within the UK Support of education

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022

Cyfanswm incwm: £5,512
Cyfanswm gwariant: £9,858

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Sri Lanka

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • OSLJGB CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Hackett Ymddiriedolwr 23 April 2018
Dim ar gofnod
Patricia McGrath Ymddiriedolwr 23 April 2018
Dim ar gofnod
Rev Mark Lawler BA STB Ymddiriedolwr 26 November 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £19.24k £38.23k £20.70k £5.94k £5.51k
Cyfanswm gwariant £45.06k £18.43k £21.91k £13.13k £9.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 467 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 467 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 22 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 104
Staith Court
8 Nicholson Square
LONDON
E3 3UE
Ffôn:
07513547214
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael