Hanes ariannol REVOLVE

Rhif yr elusen: 1149541
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/01/2021
Cyfanswm Incwm Gros £9.93k £4.50k £23.19k £7.75k £22.07k
Cyfanswm gwariant £6.00k £7.84k £19.16k £9.92k £25.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A