BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION CARDIFF LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This charity is providing advice and help to Bangladeshis in and around Cardiff in respect of general welfare. This activities are being carried out by the volunteers of the association. Among the activities - working in raising awareness in mainstreaming the community, helping on welfare benefits, organising cultural events and providing administrative assistance to people and organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerdydd
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1085486 BANGLADESH WELFARE ASSOCIATION (CARDIFF)
- 18 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirajul Islam Chowdhury | Ymddiriedolwr | 26 March 2016 |
|
|
||||
Mamud Hussain | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||
Rokibur Rahman | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||
Md Mujibur Rahman | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||
Mokis Monsur Miah | Ymddiriedolwr | 07 January 2016 |
|
|
||||
MR Nojir Uddin | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|||||
Mohammed Abdul Hannan | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
Mohamed Keramat Ali | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
SHEIKH MOHAMMED ANWAR | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED ASKOR ALI | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
Mohammed Shofique Miah | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £8.68k | £25.81k | £54.85k | £6.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.90k | £4.33k | £16.20k | £26.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 157 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2021 | 26 Ebrill 2023 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2021 | 26 Ebrill 2023 | 329 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2020 | 14 Ebrill 2022 | 317 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2019 | 08 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE BANGLADESHI COMMUNITY INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY,PRESERVE AND PROTECTION OF HEALTH,THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF THE SAID BENEFICIARIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 SPLOTT ROAD
CARDIFF
CF24 2DA
- Ffôn:
- 02920488711
- E-bost:
- hannan51@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window