UPPER BEEDING BAPTIST CHURCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision for the community of a sacred space, open to those of all faiths and none, with regular public worship in Baptist Tradition, and a community meeting point with access to various avenues of support and help. The spiritual and moral education of children. The alleviation of poverty at home and abroad. Support for the elderly, at home and in care, and comfort for the bereaved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 17 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173420 UPPER BEEDING BAPTIST CHURCH: THE HUB, BEEDING
- 29 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- 17 Hydref 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- UBBC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.28k | £148.12k | £179.31k | £228.35k | £163.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.30k | £132.75k | £176.51k | £155.82k | £163.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 09 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2017
(Mae'r cyfrifon |
09 Awst 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 24 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 24 Mai 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 22 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 22 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 12 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 12 Mai 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/01/2011 AS AMENDED ON 17/11/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE BAPTIST DENOMINATION. THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window