THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF EAST ANGLIA LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ZOOLOGY, ANIMAL WELFARE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION BY INSPIRING INTEREST BY THE GENERAL PUBLIC IN ZOOLOGY AND STUDY OF ANIMALS BY RUNNING ONE OR MORE ZOOLOGICAL GARDENS OR SCIENTIFIC ESTABLISHMENTS.PROMOTION OF RESEARCH INTO WILDLIFE AND NATURAL HISTORY AND RELATED SCIENTIFIC FIELDS, AND CONTRIBUTION TO THE CONSERVATION OF WILDLIFE, BIODIVERSITY AND NATURAL HABITATS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,209,237
Roddion a chymynroddion | £385.38k | |
Weithgareddau elusennol | £4.35m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.46m | |
Buddsoddiadau | £12.90k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,408,454
Codi arian | £2.30m | |
Weithgareddau elusennol | £6.11m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,679 o 2 gontract(au) llywodraeth a £125,250 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.30m | |
Gwariant elusennol | £6.11m |
Pobl

117 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
125 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- BANHAM ZOO, AFRICA ALIVE!, ZSEA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Jane Penny | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
James Gardiner | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Dr Kelly Edmunds | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Dr ANDREW HASSAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
DR FREDERIC EDOUARD BARRELET | Ymddiriedolwr | 27 August 2014 |
|
|
||||
Gerard Smith | Ymddiriedolwr | 27 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.42m | £6.30m | £8.64m | £7.30m | £7.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.01m | £5.70m | £6.72m | £7.71m | £8.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £547.39k | £1.33m | £23.35k | £125.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £653.13k | £441.60k | £168.92k | £210.23k | £385.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.71m | £1.36m | £2.13m | £2.36m | £2.46m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.06m | £3.62m | £5.77m | £4.57m | £4.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £36 | £0 | £4.08k | £12.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £879.12k | £566.47k | £150.68k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.46m | £4.25m | £4.47m | £5.33m | £6.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.55m | £1.46m | £2.26m | £2.37m | £2.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.79k | £15.92k | £16.74k | £1.57m | £32.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £15.79k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £188.79k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.66m | £3.50m | £4.41m | £4.15m | £4.18m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £835.26k | £2.63m | £3.50m | £2.14m | £621.76k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.43m | £3.47m | £3.34m | £2.14m | £2.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Ionawr 2025 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Ionawr 2025 | 90 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/12/2012 as amended on 30 Sep 2022 as amended on 30 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
4.1.A FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ZOOLOGY AND RELATED SUBJECTS, BY: 4.1.A.I INSPIRING STIMULATING ENCOURAGING AND SUSTAINING INTEREST AND ENTHUSIASM IN THE GENERAL PUBLIC IN ZOOLOGY AND THE KNOWLEDGE AND STUDY OF ANIMALS AND OTHER WILDLIFE BY ESTABLISHING AND RUNNING ONE OR MORE ZOOLOGICAL GARDENS OR SIMILAR SCIENTIFIC EXHIBITIONS; 4.1.A.II PROMOTING AND CARRYING OUT SCIENTIFIC STUDY AND RESEARCH INTO ANIMALS AND OTHER WILDLIFE AND NATURAL HISTORY AND RELATED SCIENTIFIC FIELDS IN PARTICULAR WHERE SUCH STUDY AND RESEARCH COULD HELP THE CONSERVATION OF SPECIES AND HABITATS AND THE MAINTENANCE AND RESTORATION OF NATURAL HABITATS AND PUBLISHING OR OTHERWISE DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; 4.1.A.III INSPIRING AND ENGAGING WITH THE GENERAL PUBLIC IN MATTERS RELATING TO THE LIVING WORLD AND THE ENVIRONMENT AND GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION. 4.1.B THE ADVANCEMENT OF ANIMAL WELFARE BY: 4.1.B.I PROMOTING AND CARRYING OUT SCIENTIFIC STUDY AND RESEARCH INTO ANIMALS AND OTHER WILDLIFE AND NATURAL HISTORY AND RELATED SCIENTIFIC FIELDS IN PARTICULAR WHERE SUCH STUDY AND RESEARCH COULD HELP THE CONSERVATION OF SPECIES AND HABITATS AND THE MAINTENANCE AND RESTORATION OF NATURAL HABITATS; 4.1.B.II PROMOTING AND CONTRIBUTING TO AND SUPPORTING THE CONSERVATION OF ANIMALS AND WILDLIFE AND IN PARTICULAR THREATENED SPECIES; 4.1.B.III PROMOTING AND CONTRIBUTING TO AND SUPPORTING CONSERVATION PROGRAMMES BOTH IN SITU AND EX SITU; 4.1.B.IV INSPIRING AND ENGAGING INTEREST OF THE GENERAL PUBLIC IN ANIMALS AND WILDLIFE AND IN PARTICULAR THREATENED SPECIES; 4.1.B.V PROMOTING AND CONTRIBUTING TO THE CONSERVATION OF ANIMALS AND OTHER WILDLIFE, BIODIVERSITY AND NATURAL HABITATS IN THE UK AND WORLDWIDE; 4.1.B.VI THE APPROPRIATE BREEDING AND OR MAINTAINING OF ENDANGERED ANIMALS AND THREATENED SPECIES AND OTHER WILDLIFE; 4.1.B.VII ESTABLISHING AND RUNNING ONE OR MORE ZOOLOGICAL GARDENS OR SIMILAR SCIENTIFIC EXHIBITIONS. 4.1.C THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION BY: 4.1.C.I PROMOTING AND CONTRIBUTING TO AND SUPPORTING THE CONSERVATION OF ANIMALS AND OTHER WILDLIFE AND IN PARTICULAR THREATENED SPECIES; 4.1.C.II INSPIRING AND ENGAGING INTEREST OF THE GENERAL PUBLIC IN CONSERVATION OF ANIMALS AND OTHER WILDLIFE AND IN PARTICULAR THREATENED SPECIES; 4.1.C.III PROMOTING AND CONTRIBUTING TO THE CONSERVATION OF ANIMALS AND OTHER WILDLIFE, BIODIVERSITY AND NATURAL HABITATS IN THE UK AND WORLDWIDE; 4.1.C.IV ENGAGING WITH THE GENERAL PUBLIC IN MATTERS RELATING TO THE LIVING WORLD AND THE ENVIRONMENT AND GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION; 4.1.C.V PROMOTING AND CONTRIBUTING TO AND SUPPORTING CONSERVATION PROGRAMMES BOTH IN SITU AND EX SITU. 4.1.D THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR SOLE DISCRETION DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Zsea HQ
The Zoological Society of East Angl
Kenninghall Road
Banham
Norfolk
NR16 2HE
- Ffôn:
- 01953 887771
- E-bost:
- info@zsea.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window