OAKTREE PLAYSCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Oaktree Playscheme provides holiday and after school activity on South Acton estate for 8-12 year old's. The Club was founded to meet the need for free after school provision on South Acton estate. We provide indoor/outdoor activities, drama, dance, parties, quizzes & singing, table tennis, boxed games, construction toys, books, puzzles, cooking, snooker and more.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Ealing
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 27 Mehefin 2016: Re-registered
- OAKTREE AFTERSCHOOL CLUB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVENNE ANDERSON | Cadeirydd | 08 February 2013 |
|
|
||||
PAULA MCCLEAN | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
CINDY BASHFORD | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
SHARON MARSHALL | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
LORAINE ANJORIN | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
NARBDA PANDIT | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
SERENA NATASHA TOMLIN | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.14k | £44.57k | £23.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.81k | £30.36k | £21.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 206 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 206 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 572 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 572 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 937 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 937 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1302 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1302 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1667 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1667 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09 DEC 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND HELP CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH: 1) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
112-114 BOLLO BRIDGE ROAD
LONDON
W3 8DD
- Ffôn:
- 07930100343
- E-bost:
- oaktreeplayscheme@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window