ymddiriedolwyr SINAI SYNAGOGUE, LEEDS
Rhif yr elusen: 1149738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Jacob | Cadeirydd | 30 May 2023 |
|
|
||||
Julie-Anne Moody-Webster | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Michael Baim | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Robert Cohen | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Naomi Raanan | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Lucy Nuttgens | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Daniel Raanan | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Megan Hydes | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Ronald Millet | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Prof Antony Bryant | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Bernard Nelson | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.