Hanes ariannol HEADWAY PLYMOUTH
Rhif yr elusen: 1150786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.95k | £104.36k | £123.14k | £124.16k | £122.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.43k | £133.53k | £118.88k | £135.23k | £113.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £86.58k | £85.18k | £100.75k | £96.33k | £108.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.